VALLE VILLARTE ANA MARIA
Informe ejecutivo de VALLE VILLARTE ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLE VILLARTE ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARVEGAR SL | Administrador Solidario | 20/10/2020 | |
LOMOPARDO SL | Administrador Solidario | 28/05/2019 | |
VALLEFOR SA | Administrador Unico | 19/02/2019 | |
AEMAC SERVICIOS SL | Vicepresidente | 04/10/2011 | |
AEMAC SERVICIOS SL | Consejero | 04/10/2011 |
VINCULACIONES DE VALLE VILLARTE ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLE VILLARTE ANA MARIA
Empresa: CARVEGAR SL
Administrador Solidario
- Valle Villarte Ana Maria
- Valle Villarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 16, S 8, H CA 1918, I/A 21 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-11
Empresa: CARVEGAR SL
Administrador Solidario
- Valle Villarte Ana Maria
- Valle Villarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 16, S 8, H CA 1918, I/A 21 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-11
Empresa: LOMOPARDO SL
Administrador Solidario
- Valle Villarte Ana Maria
- Valle Villarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 27, S 8, H CA 3741, I/A 30 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-11
Empresa: VALLEFOR SA
Administrador Unico
- Valle Villarte Ana Maria
- Valle Villarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 201, S 8, H CA 2256, I/A 13 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-11
Empresa: VALLEFOR SA
Administrador Solidario
- Valle Villarte Ana Maria
- Valle Villarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 201, S 8, H CA 2256, I/A 13 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-11
Empresa: VALLEFOR SA
Administrador Solidario
- Valle Villarte Ana Maria
- Valle Villarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 201, S 8, H CA 2256, I/A 12 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-11
Empresa: GINO VITTORIO SL
Administrador Solidario
- De Piña Menaya Cristobal
- Valle Villarte Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 167, S 8, H CA 2985, I/A 5 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-11
Empresa: AEMAC SERVICIOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Valle Villarte Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 42, S 8, H CA 23463, I/A 3 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-11
Empresa: CARVEGAR SL
Administrador Solidario
- Valle Villarte Ana Maria
- Valle Villarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 15, S 8, H CA 1918, I/A 19 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-11
Empresa: CARVEGAR SL
Administrador Solidario
- De Piña Jimenez Jose Luis
- Valle Villarte Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 15, S 8, H CA 1918, I/A 19 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-11
Información de VALLE VILLARTE ANA MARIA
Mostramos los datos de VALLE VILLARTE ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLE VILLARTE ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos