VALLE VAZQUEZ SANDRA DENISSE
Informe ejecutivo de VALLE VAZQUEZ SANDRA DENISSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLE VAZQUEZ SANDRA DENISSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESBELSPAIN SL | Secretario | 18/03/2022 | 31/08/2023 |
ESBELSPAIN SL | Consejero | 05/01/2018 | 31/08/2023 |
ESBELSPAIN SL | Vicepresidente | 05/01/2018 | 18/03/2022 |
VINCULACIONES DE VALLE VAZQUEZ SANDRA DENISSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLE VAZQUEZ SANDRA DENISSE
Empresa: ESBELSPAIN SL
Consejero
- Valle Vazquez Sandra Denisse
Secretario
- Valle Vazquez Sandra Denisse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32604 , F 120, S 8, H M 586854, I/A 10 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-28
Empresa: ESBELSPAIN SL
Consejero
Representante
Secretario
- Valle Vazquez Sandra Denisse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32604 , F 118, S 8, H M 586854, I/A 7 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: ESBELSPAIN SL
Secretario
Vicepresidente
- Valle Vazquez Sandra Denisse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32604 , F 118, S 8, H M 586854, I/A 7 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: ESBELSPAIN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- GDP CONSULTORIA E INTERNACIONALIZACION SL
- Lazcano Torres Mario
- Valle Vazquez Sandra Denisse
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
- Valle Vazquez Sandra Denisse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32604 , F 116, S 8, H M 586854, I/A 5 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Información de VALLE VAZQUEZ SANDRA DENISSE
Mostramos los datos de VALLE VAZQUEZ SANDRA DENISSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLE VAZQUEZ SANDRA DENISSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos