VALLE RUIZ DE APODACA IGNACIO
Informe ejecutivo de VALLE RUIZ DE APODACA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALLE RUIZ DE APODACA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL LOS HUETOS SL | Administrador Solidario | 22/04/2022 | |
COCINAS VITORIA SL | Administrador Solidario | 11/11/2021 |
VINCULACIONES DE VALLE RUIZ DE APODACA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLE RUIZ DE APODACA IGNACIO
Empresa: COMERCIAL LOS HUETOS SA
Administrador Solidario
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 11, S 8, H VI 3119, I/A 12 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-01
Empresa: COMERCIAL LOS HUETOS SA
Administrador Solidario
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 36, S 8, H VI 3119, I/A 10 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-01
Empresa: COMERCIAL LOS HUETOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Jose Luis
Consejero
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Jose Luis
- Valle Ruiz De Apodaca Laura
Presidente
Secretario
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 36, S 8, H VI 3119, I/A 10 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-01
Empresa: COCINAS VITORIA SL
Administrador Solidario
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 125, S 8, H VI 5428, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-01
Empresa: COCINAS VITORIA SL
Administrador Solidario
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 124, S 8, H VI 5428, I/A 4 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-01
Empresa: COCINAS VITORIA SL
Consejero Delegado
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Jose Luis
Consejero
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Jose Luis
- Valle Ruiz De Apodaca Laura
Presidente
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 124, S 8, H VI 5428, I/A 4 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-01
Empresa: COMERCIAL LOS HUETOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Jose Luis
Consejero
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Jose Luis
- Valle Ruiz De Apodaca Laura
Presidente
Secretario
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 36, S 8, H VI 3119, I/A 9 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-01
Empresa: COMERCIAL LOS HUETOS SA
Consejero Delegado
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Jose Luis
Consejero
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Jose Luis
- Valle Ruiz De Apodaca Laura
Presidente
Secretario
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 36, S 8, H VI 3119, I/A 9 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-01
Empresa: COMERCIAL LOS HUETOS SA
Consejero Delegado
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Jose Luis
Consejero
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
- Valle Ruiz De Apodaca Jose Luis
- Valle Ruiz De Apodaca Laura
Presidente
Secretario
- Valle Ruiz De Apodaca Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 35, S 8, H VI 3119, I/A 8 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-01
Información de VALLE RUIZ DE APODACA IGNACIO
Mostramos los datos de VALLE RUIZ DE APODACA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLE RUIZ DE APODACA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos