VALLE ROJO ANGELES
Informe ejecutivo de VALLE ROJO ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALLE ROJO ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAD 3 SALUD SL | Apoderado | 17/11/2017 | |
CAD 3 SALUD SL | Apoderado Solidario | 25/02/2015 | |
ASTORI 2000 SL | Apoderado Solidario | 05/11/2014 | |
CAD 3 SALUD SL | Apoderado | 16/07/2013 |
VINCULACIONES DE VALLE ROJO ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLE ROJO ANGELES
Empresa: ASTORI 2000 SL
Consejero
- Bueno Cabrera Jose Luis
- Medina Valle Jose Fernando
- Valle Rojo Angeles
Presidente
Secretario
- Valle Rojo Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32816 , F 100, S 8, H M 590700, I/A 3 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: CAD 3 SALUD SL
Apoderado
- Valle Rojo Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22053 , F 146, S 8, H M 393282, I/A 11 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: CAD 3 SALUD SL
Consejero
- Diaz Moreno Antonio
- Medina Valle Jose Fernando
- Valle Rojo Angeles
Presidente
Secretario
- Valle Rojo Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22053 , F 145, S 8, H M 393282, I/A 9 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: CAD 3 SALUD SL
Apoderado Solidario
- Medina Valle Jose Fernando
- Valle Rojo Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22053 , F 145, S 8, H M 393282, I/A 8 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: ASTORI 2000 SL
Apoderado Solidario
- Medina Valle Jose Fernando
- Valle Rojo Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32816 , F 99, S 8, H M 590700, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: ASTORI 2000 SL
Consejero
- Bueno Cabrera Jose Luis
- Medina Valle Jose Fernando
- Valle Rojo Angeles
Presidente
Secretario
- Valle Rojo Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32816 , F 95, S 8, H M 590700, I/A 1 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: CAD 3 SALUD SL
Apoderado
- Medina Valle Jose Fernando
- Valle Rojo Angeles
Consejero
- Diaz Moreno Antonio
- Medina Valle Jose Fernando
- Valle Rojo Angeles
Presidente
Secretario
- Valle Rojo Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22053 , F 144, S 8, H M 393282, I/A 7 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-28
Información de VALLE ROJO ANGELES
Mostramos los datos de VALLE ROJO ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLE ROJO ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos