VALLE PECHUAN MERCEDES
Informe ejecutivo de VALLE PECHUAN MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLE PECHUAN MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUANJU 33 SL | Administrador Unico | 15/11/2017 | |
PROYECTOS TORNASOL SL | Administrador Unico | 18/08/2015 |
VINCULACIONES DE VALLE PECHUAN MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLE PECHUAN MERCEDES
Empresa: JUANJU 33 SL
Administrador Unico
- Valle Pechuan Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10385, L 7666, F 26, S 8, H V 178706, I/A 1 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-46
Empresa: VIMERIGA SL
Administrador Unico
- Valle Pechuan Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276, L 2584, F 127, S 8, H V 43201, I/A 6 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-46
Empresa: PROMOCIONES PLAGARO SA
Administrador Unico
- Valle Pechuan Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 1644, F 57, S 8, H V 22283, I/A 11 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-46
Empresa: PROMOCIONES PLAGARO SA
Administrador Unico
- Valle Pechuan Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 1644, F 56, S 8, H V 22283, I/A 10 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-46
Empresa: VIMERIGA SL
Administrador Unico
- Valle Pechuan Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276, L 2584, F 126, S 8, H V 43201, I/A 5 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-46
Información de VALLE PECHUAN MERCEDES
Mostramos los datos de VALLE PECHUAN MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLE PECHUAN MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos