VALLE NILS REIDAR OLSVIK
Informe ejecutivo de VALLE NILS REIDAR OLSVIK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALLE NILS REIDAR OLSVIK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROLLS ROYCE MARINE ESPAÑA SA SUCURSAL EN CANARIAS | Apoderado Mancomunado | 18/01/2016 | |
EN CANARIAS | Apoderado | 30/10/2015 | |
EN CANARIAS | Rep.SUC. | 30/10/2015 |
VINCULACIONES DE VALLE NILS REIDAR OLSVIK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLE NILS REIDAR OLSVIK
Apoderado
- Valle Nils Reidar Olsvik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 198, S 8, H GC 50269, I/A 4 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-35
Representante
- Valle Nils Reidar Olsvik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 198, S 8, H GC 50269, I/A 4 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-35
Apoderado Mancomunado
- Lavezzaro Stefano
- Losada Armada Jose Antonio
- Mackenzie Alistair David Katsuhiko
- Mcnamara Deirdre
- Valle Nils Reidar Olsvik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 196, S 8, H GC 50269, I/A 2 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-35
Apoderado
- Valle Nils Reidar Olsvik
Rep.SUC.
- Valle Nils Reidar Olsvik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 196, S 8, H GC 50269, I/A 1 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-35
Información de VALLE NILS REIDAR OLSVIK
Mostramos los datos de VALLE NILS REIDAR OLSVIK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLE NILS REIDAR OLSVIK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos