VALLE GOYANES MARIA
Informe ejecutivo de VALLE GOYANES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLE GOYANES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WILLOW GLEN 47 SL | Administrador Unico | 30/11/2011 |
VINCULACIONES DE VALLE GOYANES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLE GOYANES MARIA
Empresa: VALLE DE ARKANSAS SL
Administrador Unico
- Valle Goyanes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39381 , F 143, S 8, H M 699261, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: VALLE DE ARKANSAS SL
Administrador Unico
- Valle Goyanes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39381 , F 142, S 8, H M 699261, I/A 2 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: WILLOW GLEN 47 SL
Administrador Unico
- Valle Goyanes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15478 , F 13, S 8, H M 260119, I/A 5 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-28
Empresa: WILLOW GLEN 47 SL
Administrador Unico
- Valle Goyanes Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15478 , F 13, S 8, H M 260119, I/A 4 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Información de VALLE GOYANES MARIA
Mostramos los datos de VALLE GOYANES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLE GOYANES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos