VALLE CORRES IÑAKI
Informe ejecutivo de VALLE CORRES IÑAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLE CORRES IÑAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIRALDO FOOD GROUP SL | Apoderado | 21/04/2023 | |
GIRALDO ASISTENCIA SL | Apoderado | 21/04/2023 | |
BACALAO GIRALDO SL | Apoderado | 21/04/2023 | |
GIRALDO ARABA SL | Apoderado | 21/04/2023 | |
GIRALDO COCINAMOS POR TI SL | Apoderado | 21/04/2023 |
VINCULACIONES DE VALLE CORRES IÑAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLE CORRES IÑAKI
Empresa: GIRALDO ARABA SL
Apoderado
- Urrutia Beaskoa Roberto
- Valle Corres Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 864 , F 154, S 8, H VI 6511, I/A 2 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-01
Empresa: BACALAO GIRALDO SL
Apoderado
- Urrutia Beaskoa Roberto
- Valle Corres Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1764 , F 4, S 8, H VI 3792, I/A 24 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-01
Empresa: GIRALDO ASISTENCIA SL
Apoderado
- Urrutia Beaskoa Roberto
- Valle Corres Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 47, S 8, H VI 21073, I/A 4 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-01
Empresa: GIRALDO FOOD GROUP SL
Apoderado
- Urrutia Beaskoa Roberto
- Valle Corres Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 164, S 8, H VI 17837, I/A 4 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-01
Empresa: GIRALDO COCINAMOS POR TI SL
Apoderado
- Urrutia Beaskoa Roberto
- Valle Corres Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1764 , F 100, S 8, H VI 19932, I/A 5 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-01
Empresa: GAMARRA SA
Apoderado
- Valle Corres Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 154, S 8, H VI 2429, I/A 33 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-01
Empresa: GAMARRA SA
Apoderado
- Valle Corres Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 102, S 8, H VI 2429, I/A 30 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-01
Empresa: GAMARRA SA
Apoderado
- Valle Corres Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 100, S 8, H VI 2429, I/A 26 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-01
Información de VALLE CORRES IÑAKI
Mostramos los datos de VALLE CORRES IÑAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLE CORRES IÑAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos