VALLADO BUCHELI ANTONIO
Informe ejecutivo de VALLADO BUCHELI ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLADO BUCHELI ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOPE DE VEGA INMUEBLES SL | Administrador Unico | 14/07/2023 | |
SANTA ANA INMUEBLES SL | Administrador Mancomunado | 07/04/2022 |
VINCULACIONES DE VALLADO BUCHELI ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLADO BUCHELI ANTONIO
Empresa: LOPE DE VEGA INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Vallado Bucheli Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45502 , F 131, S 8, H M 800347, I/A 1 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-28
Empresa: SANTA ANA INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Escalante Conde Maria Lorena
- Vallado Bucheli Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42721 , F 43, S 8, H M 755489, I/A 2 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: SANTA ANA INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Vallado Bucheli Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42721 , F 43, S 8, H M 755489, I/A 2 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: SANTA ANA INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Vallado Bucheli Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42721 , F 43, S 8, H M 755489, I/A 1 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: KYPIT FINANCE SL
Socio Único
- Vallado Bucheli Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37672 , F 100, S 8, H M 671248, I/A 1 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Información de VALLADO BUCHELI ANTONIO
Mostramos los datos de VALLADO BUCHELI ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLADO BUCHELI ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos