VALLADARES NAVARRO DANIEL
Informe ejecutivo de VALLADARES NAVARRO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLADARES NAVARRO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INAVA ESPAÑA SIGLO XXI SL | Presidente | 07/04/2016 | |
INAVA ESPAÑA SIGLO XXI SL | Consejero Delegado | 07/04/2016 | |
INAVA ESPAÑA SIGLO XXI SL | Consejero | 07/04/2016 |
VINCULACIONES DE VALLADARES NAVARRO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLADARES NAVARRO DANIEL
Empresa: GLASSVEN SILICAS EUROPA SL
Administrador Unico
- Valladares Navarro Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39121 , F 155, S 8, H M 695097, I/A 3 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Empresa: GLASSVEN SILICAS EUROPA SL
Administrador Unico
- Valladares Navarro Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39121 , F 150, S 8, H M 695097, I/A 1 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: INAVA ESPAÑA SIGLO XXI SL
Consejero Delegado
- Valladares Navarro Daniel
Consejero
- Valladares Navarro Daniel
- Valladares Navarro David
- Valladares Navarro Javier
- Valladares Navarro Roberto
Presidente
- Valladares Navarro Daniel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 198, S 8, H S 17495, I/A 8 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-39
Empresa: INAVA ESPAÑA SIGLO XXI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 198, S 8, H S 17495, I/A 8 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-39
Empresa: INAVA ESPAÑA SIGLO XXI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 876 , F 187, S 8, H S 17495, I/A 6 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-39
Información de VALLADARES NAVARRO DANIEL
Mostramos los datos de VALLADARES NAVARRO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLADARES NAVARRO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos