VALLADARES JIMENEZ MARIOLA
Informe ejecutivo de VALLADARES JIMENEZ MARIOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLADARES JIMENEZ MARIOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION HOTELS SA | Apoderado Mancomunado | 10/06/2016 | |
ILUNION HOTELS SA | Apoderado Mancomunado | 30/03/2015 | 25/04/2016 |
ILUNION HOTELS SA | Apoderado | 30/06/2014 | 25/04/2016 |
ILUNION HOTELS SA | Apoderado Mancomunado | 08/08/2013 | 30/03/2015 |
ILUNION HOTELS SA | Apoderado Mancomunado | 30/06/2014 | 30/03/2015 |
ILUNION HOTELS SA | Apoderado | 07/02/2012 | 08/08/2013 |
ILUNION HOTELS SA | Apoderado | 29/06/2011 | 07/02/2012 |
VINCULACIONES DE VALLADARES JIMENEZ MARIOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLADARES JIMENEZ MARIOLA
Empresa: ILUNION HOTELS SA
Apoderado Mancomunado
- Loiodice Antonio
- Valladares Jimenez Mariola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 215, S 8, H M 106095, I/A 241 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Empresa: ILUNION HOTELS SA
Apoderado Mancomunado
- Ramos Marcos Marta
- Valladares Jimenez Mariola
Apoderado
- Valladares Jimenez Mariola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 214, S 8, H M 106095, I/A 237 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado Mancomunado
- Ramos Marcos Marta
- Valladares Jimenez Mariola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 196, S 8, H M 106095, I/A 215 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado Mancomunado
- Correa Castaño Cinta
- Valladares Jimenez Mariola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 196, S 8, H M 106095, I/A 215 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado Mancomunado
- Correa Castaño Cinta
- Valladares Jimenez Mariola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 192, S 8, H M 106095, I/A 207 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado
- Valladares Jimenez Mariola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 192, S 8, H M 106095, I/A 206 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado Mancomunado
- Loiodice Antonio
- Valladares Jimenez Mariola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 181, S 8, H M 106095, I/A 175 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado
- Loiodice Antonio
- Valladares Jimenez Mariola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 181, S 8, H M 106095, I/A 175 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado
- Loiodice Antonio
- Valladares Jimenez Mariola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 176, S 8, H M 106095, I/A 158 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Florit Pons Joaquin
- Loiodice Antonio
- Miguel Diez Beatriz
- Valladares Jimenez Mariola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26816 , F 201, S 8, H M 106095, I/A 156 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
VER MAS ACTOS
Información de VALLADARES JIMENEZ MARIOLA
Mostramos los datos de VALLADARES JIMENEZ MARIOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLADARES JIMENEZ MARIOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos