VALKOV KANCHO MILCHEV
Informe ejecutivo de VALKOV KANCHO MILCHEV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALKOV KANCHO MILCHEV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL FRANBESAN SL | Administrador Unico | 08/07/2010 | |
IANDRA 1999 SL | Administrador Unico | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE VALKOV KANCHO MILCHEV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALKOV KANCHO MILCHEV
Empresa: COMERCIAL FRANBESAN SL
Administrador Unico
- Valkov Kancho Milchev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090, L 3001, F 160, S 8, H MA 85398, I/A 4 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-29
Empresa: COMERCIAL FRANBESAN SL
Administrador Mancomunado
- Godino Sanchez Miguel
- Valkov Kancho Milchev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090, L 3001, F 160, S 8, H MA 85398, I/A 3 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-29
Empresa: IANDRA 1999 SL
Administrador Unico
- Valkov Kancho Milchev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350, L 1263, F 46, S 8, H MA 36924, I/A 6 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Empresa: IANDRA 1999 SL
Administrador Mancomunado
- Godino Sanchez Miguel
- Valkov Kancho Milchev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350, L 1263, F 46, S 8, H MA 36924, I/A 6 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de VALKOV KANCHO MILCHEV
Mostramos los datos de VALKOV KANCHO MILCHEV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALKOV KANCHO MILCHEV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos