VALIÑO LIÑARES JOSE-MANUEL
Informe ejecutivo de VALIÑO LIÑARES JOSE-MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VALIÑO LIÑARES JOSE-MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS SL | Socio Unico | 22/05/2015 | |
INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS SL | Administrador Unico | 15/10/2013 | |
AGLOMERADOS CIUDAD REAL SL | Apoderado | 30/09/2013 | |
CAPRIVALGAR SL | Apoderado | 25/09/2013 | |
LIECESTER INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 21/11/2012 | |
FRUTAS RIAS BAIXAS SL | Socio Unico | 12/01/2012 | |
SCR INSTALACIONES DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO SL | Administrador Unico | 18/02/2011 | |
SCR EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS SL | Administrador Unico | 18/02/2011 | |
IMPROMOGA SL | Administrador Unico | 01/02/2011 | |
UZO DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 25/10/2010 |
VINCULACIONES DE VALIÑO LIÑARES JOSE-MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALIÑO LIÑARES JOSE-MANUEL
Empresa: INGAVAL INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Valiño Liñares Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 222, S 8, H CR 28463, I/A 2 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-13
Empresa: GARVA ACTIVOS Y GESTION SL
Administrador Solidario
- Garcia Sanchez Maria Isabel
- Valiño Liñares Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 217, S 8, H C 57150, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-15
Empresa: GARVA ACTIVOS Y GESTION SL
Administrador Solidario
- Garcia Sanchez Maria Isabel
- Valiño Liñares Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 215, S 8, H C 57150, I/A 1 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-15
Empresa: INGAVAL INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Valiño Liñares Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 221, S 8, H CR 28463, I/A 1 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-13
Empresa: PROMOCIONES GALAICO-RIOJANA SL
Administrador Unico
- Valiño Liñares Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 75, S 8, H CR 24103, I/A 4 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-13
Empresa: NOVOA & MARTIN SL
Administrador Unico
- Valiño Liñares Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 86, S 8, H CR 24104, I/A 4 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-13
Empresa: INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS SL
Nuevo Socio Único
- Valiño Liñares Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 130, S 8, H CR 12552, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-13
Empresa: NOVOA & MARTIN SL
Administrador Unico
- Valiño Liñares Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 729 , F 80, S 8, H OR 10654, I/A 5 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-32
Empresa: PROMOCIONES GALAICO-RIOJANA SL
Administrador Unico
- Valiño Liñares Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 175, S 8, H OR 9404, I/A 9 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-32
Empresa: INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS SL
Administrador Unico
- Valiño Liñares Jose-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 328 , F 129, S 8, H CR 12552, I/A 4 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-13
VER MAS ACTOS
Información de VALIÑO LIÑARES JOSE-MANUEL
Mostramos los datos de VALIÑO LIÑARES JOSE-MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALIÑO LIÑARES JOSE-MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos