VALIN BERMUDEZ JOSE RAMON
Informe ejecutivo de VALIN BERMUDEZ JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALIN BERMUDEZ JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOVABETYRES SL | Socio | 18/04/2018 | |
DOVABETYRES SL | Administrador Solidario | 18/04/2018 | |
ESGALIA SL | Administrador Unico | 09/07/2010 |
VINCULACIONES DE VALIN BERMUDEZ JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALIN BERMUDEZ JOSE RAMON
Empresa: DOVABETYRES SL
Administrador Solidario
- Docando Teijeiro Ignacio
- Valin Bermudez Jose Ramon
- Varela Fernandez Miguel Angel
Socio
- Docando Teijeiro Ignacio
- Valin Bermudez Jose Ramon
- Varela Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509 , F 133, S 8, H LU 19267, I/A 1 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-27
Empresa: CARCOR 2011 SL
Administrador Unico
- Valin Bermudez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 142, S 8, H C 47769, I/A 4 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-15
Empresa: CARCOR 2011 SL
Administrador Unico
- Valin Bermudez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 142, S 8, H C 47769, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-15
Empresa: ESGALIA SL
Administrador Unico
- Valin Bermudez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 183, S 8, H C 46544, I/A 1 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-15
Información de VALIN BERMUDEZ JOSE RAMON
Mostramos los datos de VALIN BERMUDEZ JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALIN BERMUDEZ JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos