VALIENTE TORTOSA CARMEN
Informe ejecutivo de VALIENTE TORTOSA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALIENTE TORTOSA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRESUNIDAS SL | Administrador Unico | 19/02/2015 | 12/07/2016 |
PACO VALIENTE SL | Administrador Unico | 20/02/2015 | 12/07/2016 |
PACO VALIENTE SL | Administrador Unico | 18/12/2014 | |
TRESUNIDAS SL | Administrador Unico | 21/06/2011 | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE VALIENTE TORTOSA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALIENTE TORTOSA CARMEN
Empresa: TRESUNIDAS SL
Administrador Unico
- Valiente Tortosa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 952, L 716, F 180, S 8, H AB 22113, I/A 7 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-02
Empresa: PACO VALIENTE SL
Administrador Unico
- Valiente Tortosa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 968, L 732, F 24, S 8, H AB 2269, I/A 16 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-02
Empresa: PACO VALIENTE SL
Administrador Unico
- Valiente Tortosa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908, L 672, F 9, S 8, H AB 2269, I/A 14 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-02
Empresa: TRESUNIDAS SL
Administrador Unico
- Valiente Tortosa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 679, F 212, S 8, H AB 22113, I/A 5 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-02
Empresa: TRESUNIDAS SL
Administrador Unico
- Valiente Tortosa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 679, F 212, S 8, H AB 22113, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-02
Empresa: PACO VALIENTE SL
Administrador Unico
- Valiente Tortosa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908, L 672, F 9, S 8, H AB 2269, I/A 13 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-02
Empresa: TRESUNIDAS SL
Administrador Unico
- Valiente Tortosa Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908, L 672, F 10, S 8, H AB 22113, I/A 1 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-02
Información de VALIENTE TORTOSA CARMEN
Mostramos los datos de VALIENTE TORTOSA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALIENTE TORTOSA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos