VALIENTE MARTOS ESTEBAN
Informe ejecutivo de VALIENTE MARTOS ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALIENTE MARTOS ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | |
MONCOBRA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2021 | |
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado | 15/06/2021 | |
HUMICLIMA EST SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/09/2014 | |
ATIL COBRA SA | Apoderado | 17/08/2012 |
VINCULACIONES DE VALIENTE MARTOS ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALIENTE MARTOS ESTEBAN
Empresa: MONCOBRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Valiente Martos Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38676 , F 83, S 8, H M 96796, I/A 518 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Empresa: COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Valiente Martos Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30974 , F 209, S 8, H M 173584, I/A 104 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado
- Valiente Martos Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36945 , F 77, S 8, H M 59261, I/A 797 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Empresa: HUMICLIMA EST SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aldaba Peremarti Sebastia
- Valiente Martos Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 8, S 8, H PM 5709, I/A 86 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-07
Empresa: HUMICLIMA EST CATALUNYA SA
Apoderado
- Aldabo Peremarti Sebastian
- Oliva Martinez Maria Isabel
- Valiente Martos Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 9, S 8, H B 14472, I/A 54 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-08
Empresa: HUMICLIMA EST CATALUNYA SA
Apoderado
- Aldaba Peremarti Sebastia
- Valiente Martos Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 9, S 8, H B 14472, I/A 53 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-08
Empresa: ATIL COBRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28673 , F 57, S 8, H M 59068, I/A 151 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-28
Empresa: HUMICLIMA EST CATALUNYA SA
Apoderado
- Aldabo Peremarti Sebastian
- Valiente Martos Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40413 , F 8, S 8, H B 14472, I/A 51 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Información de VALIENTE MARTOS ESTEBAN
Mostramos los datos de VALIENTE MARTOS ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALIENTE MARTOS ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos