VALGAÑON VILLANUEVA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de VALGAÑON VILLANUEVA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 59
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE VALGAÑON VILLANUEVA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA | Apoderado Mancomunado | 12/02/2024 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA | Apoderado Mancomunado | 26/10/2022 | |
CEPSA PETRONUBA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2022 | |
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2022 | |
CEPSA GAS COMERCIALIZADORA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/02/2022 | |
PETROLEOS DE CANARIAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2022 | |
CEPSA BUSINESS SERVICES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/11/2021 | |
CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2021 | |
CEPSA AVIACION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2021 | |
CEPSA TRADING SA | Apoderado | 22/11/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VALGAÑON VILLANUEVA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALGAÑON VILLANUEVA JOSE ANTONIO
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Hernandez-penide Lopez Julio Higinio
- Perrote Casado Maria Del Mar
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
- Villaseca Morales David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44529 , F 169, S 8, H M 12689, I/A 3094 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: CMD AEROPUERTOS CANARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bonacasa Gutierrez Salvador
- Dominguez Suarez Natalia
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3731 , F 57, S 8, H TF 11277, I/A 141 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-38
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bonilla Duran Agustin Jose
- Larraz Mora Rafael Domingo
- Tuite Briales Mark Javier
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43512 , F 47, S 8, H M 12689, I/A 2032 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Empresa: CEPSA PETRONUBA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 80, S 8, H H 7428, I/A 87 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-21
Empresa: CEPSA QUIMICA SA
Apoderado Mancomunado
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
Apoderado Solidario
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43529 , F 27, S 8, H M 201632, I/A 281 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA
Apoderado
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41698 , F 190, S 8, H M 12689, I/A 1952 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Empresa: CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41817 , F 182, S 8, H M 65818, I/A 253 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Empresa: CEPSA GAS COMERCIALIZADORA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42153 , F 86, S 8, H M 244518, I/A 154 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bonilla Duran Agustin
- Larraz Mora Rafael Domingo
- Tuite Briales Mark Javier
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41698 , F 202, S 8, H M 12689, I/A 1967 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: PETROLEOS DE CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Valgañon Villanueva Jose Antonio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 38, S 8, H GC 3679, I/A 155 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-35
VER MAS ACTOS
Información de VALGAÑON VILLANUEVA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de VALGAÑON VILLANUEVA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALGAÑON VILLANUEVA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos