VALERO VALERO RUBEN
Informe ejecutivo de VALERO VALERO RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALERO VALERO RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA ALGORFA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2023 | |
PRIBASA AGRICOLA SL | Apoderado Solidario | 06/11/2023 | |
PRIBASA AGRICOLA SL | Secretario | 03/11/2023 | |
PRIBASA AGRICOLA SL | Consejero | 03/11/2023 | |
CASA LOS FRAILES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/09/2023 | |
CASA LOS FRAILES SL | Consejero | 31/08/2023 | |
PEFERSAN SA | Consejero | 27/09/2022 | |
PRIBASA AGRICOLA SL | Apoderado Mancomunado | 27/08/2021 | |
PRIBASA AGRICOLA SL | Apoderado Solidario | 27/08/2021 | |
LOMAS DE CAMPOAMOR SA | Consejero | 23/12/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VALERO VALERO RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO VALERO RUBEN
Empresa: FINCA ALGORFA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cases Mazon Carmen Jesus
- Cases Mazon Maria Jesus
- Espinosa Perez Manuel Jose
- Valero Valero Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4581 , F 136, S 8, H A 185915, I/A 2 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-03
Empresa: PRIBASA AGRICOLA SL
Apoderado Solidario
- Espinosa Perez Manuel Jose
- Valero Valero Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 26, S 8, H A 42041, I/A 6 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-03
Empresa: PRIBASA AGRICOLA SL
Consejero
- Andujar Espinosa Jose Antonio
- Mazon Espinosa Jose
- Valero Valero Ruben
Presidente
Secretario
- Valero Valero Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 25, S 8, H A 42041, I/A 5 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-03
Empresa: PRIBASA AGRICOLA SL
Consejero
- Andujar Espinosa Jose Antonio
- Bernabe Ruiz Cosme
- Mazon Espinosa Jose
- Rodes Bernabe Manuel
- Valero Valero Ruben
Presidente
Secretario
- Valero Valero Ruben
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 25, S 8, H A 42041, I/A 5 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-03
Empresa: LOS ALMENDROS DE ALICANTE SA
Consejero Delegado
- Valero Valero Ruben
Consejero
- Andujar Espinosa Jose Antonio
- Mazon Pertusa Jose
- Valero Valero Ruben
Presidente
- Valero Valero Ruben
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3732 , F 47, S 8, H A 53942, I/A 25 C (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-03
Empresa: CASA LOS FRAILES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cases Mazon Carmen Jesus
- Cases Mazon Maria Jesus
- Espinosa Perez Manuel Jose
- Mazon Andreu Elodia
- Valero Valero Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 104, S 8, H A 85873, I/A 5 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-03
Empresa: CASA LOS FRAILES SL
Consejero
- Cases Mazon Carmen Jesus
- Cases Mazon Maria Jesus
- Espinosa Perez Manuel Jose
- Mazon Andreu Elodia
- Valero Valero Ruben
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 104, S 8, H A 85873, I/A 4 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-03
Empresa: PEFERSAN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 221, S 8, H M 91911, I/A 40 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: PEFERSAN SA
Consejero
- Cases Mazon Carmen Jesus
- Cases Mazon Maria Jesus
- Espinosa Perez Manuel Jose
- Mazon Andreu Elodia
- Valero Valero Ruben
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 221, S 8, H M 91911, I/A 40 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: PRIBASA AGRICOLA SL
Apoderado Mancomunado
- Bernabe Ruiz Cosme
- Espinosa Perez Manuel Jose
- Rodes Bernabe Joaquin
- Valero Valero Ruben
Apoderado Solidario
- Bernabe Ruiz Cosme
- Espinosa Perez Manuel Jose
- Rodes Bernabe Joaquin
- Valero Valero Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 24, S 8, H A 42041, I/A 4 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-03
VER MAS ACTOS
Información de VALERO VALERO RUBEN
Mostramos los datos de VALERO VALERO RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO VALERO RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos