VALERO SOLANS JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de VALERO SOLANS JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALERO SOLANS JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOBIN HOMES SL | Administrador Unico | 14/01/2020 | |
EQUIPAMIENTOS BLASLO SL | Apoderado | 03/01/2017 |
VINCULACIONES DE VALERO SOLANS JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO SOLANS JOSE ANGEL
Empresa: PROMOBIN HOMES SL
Administrador Unico
- Valero Solans Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675 , F 213, S 8, H HU 14093, I/A 1 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-22
Empresa: EQUIPAMIENTOS BLASLO SL
Apoderado
- Valero Solans Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 146, S 8, H Z 57234, I/A 5 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-50
Información de VALERO SOLANS JOSE ANGEL
Mostramos los datos de VALERO SOLANS JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO SOLANS JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos