VALERO SANTOS SANDRA
Informe ejecutivo de VALERO SANTOS SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALERO SANTOS SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISTERIA PRODUCCIONES SL | Apoderado | 19/08/2013 | |
MAGMA TV Y CINE SL | Apoderado | 14/08/2013 | |
PROMOCIONES MAVAL 2000 SL | Apoderado | 28/01/2010 |
VINCULACIONES DE VALERO SANTOS SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO SANTOS SANDRA
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MAVARA SL
Administrador Unico
- Valero Santos Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9302, L 6584, F 56, S 8, H V 142904, I/A 4 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-46
Empresa: HISTERIA PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Valero Santos Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9283, L 6565, F 26, S 8, H V 142237, I/A 2 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-46
Empresa: MAGMA TV Y CINE SL
Apoderado
- Valero Santos Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9012, L 6297, F 127, S 8, H V 133160, I/A 4 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MAVARA SL
Administrador Unico
- Valero Santos Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9302, L 6584, F 54, S 8, H V 142904, I/A 1 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-46
Empresa: PROMOCIONES MAVAL 2000 SL
Apoderado
- Valero Santos Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6796, L 4100, F 58, S 8, H V 75434, I/A 4 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-46
Empresa: PROMOCIONES MAVAL 2000 SL
Administrador Solidario
- Valero Rodriguez Manuel
- Valero Santos Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6796, L 4100, F 58, S 8, H V 75434, I/A 3 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-46
Empresa: PROMOCIONES MAVAL 2000 SL
Administrador Solidario
- Valero Rodriguez Manuel
- Valero Santos Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6796, L 4100, F 57, S 8, H V 75434, I/A 2 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-46
Información de VALERO SANTOS SANDRA
Mostramos los datos de VALERO SANTOS SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO SANTOS SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos