VALERO SAMPER ENRIQUE
Informe ejecutivo de VALERO SAMPER ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALERO SAMPER ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL ESCUDO DE ORO SA | Vicepresidente | 25/06/2018 | |
COMERCIAL ESCUDO DE ORO SA | Consejero | 25/06/2018 | |
COMERCIAL ESCUDO DE ORO SA | Vicepresidente | 15/01/2014 | 15/01/2014 |
COMERCIAL ESCUDO DE ORO SA | Consejero | 15/01/2014 | 15/01/2014 |
COMERCIAL ESCUDO DE ORO SA | Vicepresidente | 14/10/2009 | 15/01/2014 |
VINCULACIONES DE VALERO SAMPER ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO SAMPER ENRIQUE
Empresa: COMERCIAL ESCUDO DE ORO SA
Consejero
- Bergada Redondo Jorge
- Gomez Arribas Salvador
- Valero Samper Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Valero Samper Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 173, S 8, H B 90193, I/A 51 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-08
Empresa: COMERCIAL ESCUDO DE ORO SA
Consejero
- Gomez Arribas Salvador
- Valero Samper Enrique
Presidente
Vicepresidente
- Valero Samper Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 52, S 8, H B 90193, I/A 43 N (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Empresa: COMERCIAL ESCUDO DE ORO SA
Consejero
- Bergada Redondo Jorge
- Gomez Arribas Salvador
- Valero Samper Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Valero Samper Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 172, S 8, H B 90193, I/A 48 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-08
Empresa: COMERCIAL ESCUDO DE ORO SA
Consejero
Secretario
Vicepresidente
- Valero Samper Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 52, S 8, H B 90193, I/A 44 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Información de VALERO SAMPER ENRIQUE
Mostramos los datos de VALERO SAMPER ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO SAMPER ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos