VALERO ROBLES CARMEN
Informe ejecutivo de VALERO ROBLES CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALERO ROBLES CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSAVAL E HIJAS SL | Apoderado Solidario | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE VALERO ROBLES CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO ROBLES CARMEN
Empresa: DOCERE SERVICIOS EDUCATIVOS SL
Administrador Unico
- Valero Robles Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304 , F 199, S 8, H A 133154, I/A 11 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-03
Empresa: DOCERE SERVICIOS EDUCATIVOS SL
Administrador Unico
- Valero Robles Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658 , F 169, S 8, H A 133154, I/A 5 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-03
Empresa: ROSAVAL E HIJAS SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Solidario
- Rosauro Rosauro Bernardino Jose
- Valero Robles Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 40, S 8, H A 123963, I/A 1 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-03
Información de VALERO ROBLES CARMEN
Mostramos los datos de VALERO ROBLES CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO ROBLES CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos