VALERO QUIROS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de VALERO QUIROS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE VALERO QUIROS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAKAY GLOBAL PROJECTS SL | Apoderado Solidario | 01/02/2024 | |
GESTION E INVERSIONES AGRUPADAS SL | Administrador Unico | 24/08/2022 | |
SKL VIVIENDA OCHO SL | Administrador Unico | 24/03/2022 | |
CLINICA DERMATOLOGICA INTERNACIONAL SL | Vicesecretario No Consejero | 11/10/2021 | |
OLIVIA LIVING SL | Administrador Solidario | 21/07/2021 | |
SWAN HOMES SL | Socio Unico | 22/01/2019 | |
SWAN HOMES SL | Administrador Unico | 22/01/2019 | |
SELAIN INVERSIONES SL | Apoderado | 23/05/2017 | |
VELBRANCH SL | Apoderado Solidario | 11/01/2016 |
VINCULACIONES DE VALERO QUIROS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO QUIROS JUAN CARLOS
Empresa: LAKAY GLOBAL PROJECTS SL
Apoderado Solidario
- Molina Martin Leticia-pilar
- Rodriguez Lopez Roberto
- Valero Quiros Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 173, S 8, H M 692833, I/A 5 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: GESTION E INVERSIONES AGRUPADAS SL
Administrador Unico
- Valero Quiros Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12556 , F 203, S 8, H M 200513, I/A 6 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Empresa: SKL VIVIENDA OCHO SL
Administrador Unico
- Valero Quiros Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43262 , F 105, S 8, H M 764351, I/A 1 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Valero Quiros Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20919 , F 86, S 8, H M 370870, I/A 8 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
Empresa: OLIVIA LIVING SL
Administrador Solidario
- Garcia Valenciano Jesus Ramon
- Valero Quiros Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 144, S 8, H M 747975, I/A 1 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: TERMINAL BRANCH SL
Liquidador
- Valero Quiros Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 46, S 8, H M 494226, I/A 3 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Empresa: TERMINAL BRANCH SL
Administrador Unico
- Valero Quiros Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 46, S 8, H M 494226, I/A 3 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Empresa: SWAN HOMES SL
Administrador Unico
- Valero Quiros Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38620 , F 146, S 8, H M 686825, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: SWAN HOMES SL
Socio Único
- Valero Quiros Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38620 , F 146, S 8, H M 686825, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: KIND CLOSET SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Valero Quiros Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 210, S 8, H M 525901, I/A 6 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
VER MAS ACTOS
Información de VALERO QUIROS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de VALERO QUIROS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO QUIROS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos