VALERO PUJOL LAIA
Informe ejecutivo de VALERO PUJOL LAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALERO PUJOL LAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIT MOBEL SL | Administrador Unico | 09/08/2022 | |
BODYTEC EUROPE SL | Apoderado Solidario | 25/07/2019 | |
DESKANDSIT SL | Administrador Unico | 06/06/2013 |
VINCULACIONES DE VALERO PUJOL LAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO PUJOL LAIA
Empresa: SIT MOBEL SL
Administrador Unico
- Valero Pujol Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 108, S 8, H MA 62147, I/A 12 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-29
Empresa: BODYTEC EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Fraile Maseras Francisco
- Valero Pujol Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 165, S 8, H T 54645, I/A 2 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-43
Empresa: DESKANDSIT SL
Administrador Unico
- Valero Pujol Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43800 , F 73, S 8, H B 438656, I/A 1 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-08
Empresa: DOFISALUT SL
Administrador Solidario
- Fraile Maseras Francisco
- Pujol Vila Roser
- Valero Pujol Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40041 , F 88, S 8, H B 357701, I/A 3 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-08
Información de VALERO PUJOL LAIA
Mostramos los datos de VALERO PUJOL LAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO PUJOL LAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos