VALERO PERANDONES JAVIER
Informe ejecutivo de VALERO PERANDONES JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VALERO PERANDONES JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERMAD PROPERTIES MANAGEMENT SL | Apoderado | 29/06/2021 | |
FOSTERING MOBILITY SL | Representante | 09/06/2021 | |
COFINEX EMPORIUM SL | Apoderado | 06/04/2021 | |
CMC XXI SL | Apoderado Solidario | 03/01/2017 | |
COFINEX SL | Apoderado Solidario | 02/01/2017 | |
CMC XXI SL | Representante | 30/06/2016 | |
INTERPROVINCIAL SL | Apoderado | 18/02/2014 | |
AUTOBUSES DE LEON SL | Apoderado | 17/02/2014 |
VINCULACIONES DE VALERO PERANDONES JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO PERANDONES JAVIER
Empresa: INTERMAD PROPERTIES MANAGEMENT SL
Apoderado
- Garcia Garcia Carlos
- Valero Perandones Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42061 , F 44, S 8, H M 744744, I/A 3 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: FOSTERING MOBILITY SL
Representante
- Valero Perandones Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36881 , F 177, S 8, H M 659920, I/A 8 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Empresa: COFINEX EMPORIUM SL
Apoderado
- Muñoz Anton Carlos
- Valero Perandones Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28363 , F 123, S 8, H M 416382, I/A 20 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: PRESSTO ENTERPRISES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25601 , F 191, S 8, H M 133778, I/A 63 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Empresa: LEITARIEGOS CAPITAL SICAV
Liquidador Solidario
Representante
- Cosmen Menendez Castañedo Jacobo
- Valero Perandones Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24598 , F 101, S 8, H M 442741, I/A 15 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Empresa: LEITARIEGOS CAPITAL SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
- Cosmen Menendez-castañedo Felipe
- Menendez Castañedo Jacobo Cosmen
- Valero Perandones Javier
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24598 , F 101, S 8, H M 442741, I/A 15 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Empresa: CARCEDA INVERSIONES SICAV
Liquidador
- Valero Perandones Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28916 , F 28, S 8, H M 520679, I/A 11 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-28
Empresa: CARCEDA INVERSIONES SICAV
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
- Cosmen Menendez-castañedo Felipe
- Cosmen Menendez Castañedo Jacobo
- Valero Perandones Javier
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28916 , F 28, S 8, H M 520679, I/A 11 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-28
Empresa: COFINEX SL
Apoderado Solidario
- Fuente Bayon Manuel
- Valero Perandones Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28091 , F 106, S 8, H M 69779, I/A 43 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Empresa: COFINEX SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pardo Moreno Yolanda
- Valero Perandones Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28091 , F 106, S 8, H M 69779, I/A 42 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
VER MAS ACTOS
Información de VALERO PERANDONES JAVIER
Mostramos los datos de VALERO PERANDONES JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO PERANDONES JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos