VALERO GONZALO MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de VALERO GONZALO MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALERO GONZALO MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIKO ES ASSET MANAGEMENT 6 SA | Apoderado | 10/09/2021 | |
TIKO ES ASSET MANAGEMENT 3 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2020 | |
TIKO ES ASSET MANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2020 | |
TIKO ES ASSET MANAGEMENT 2 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2020 | |
TIKO REAL ESTATE TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 17/08/2020 | |
TIKO ES ASSET MANAGEMENT 4 SL | Apoderado Solidario | 17/08/2020 |
VINCULACIONES DE VALERO GONZALO MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO GONZALO MARIA ROSARIO
Empresa: TIKO ES ASSET MANAGEMENT 6 SA
Apoderado
- Fornies Cerrada Ignacio
- Moro Perez Carlos
- Novella Villafuerte Vicente
- Rodriguez Diaz Ivan-alejandro
- Sanchez Barragan Veronica
- Valero Gonzalo Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42285 , F 52, S 8, H M 745889, I/A 7 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Empresa: TIKO ES ASSET MANAGEMENT 6 SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42130 , F 99, S 8, H M 745889, I/A 6 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Empresa: TIKO ES ASSET MANAGEMENT 6 SA
Apoderado
- Fornies Cerrada Ignacio
- Moro Perez Carlos
- Novella Villafuerte Vicente
- Rodriguez Diaz Ivan-alejandro
- Sanchez Barragan Veronica
- Valero Gonzalo Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42130 , F 97, S 8, H M 745889, I/A 4 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: TIKO ES ASSET MANAGEMENT 3 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cros Baca Salvador
- Novella Villafuerte Vicente
- Rodriguez Diaz Ivan-alejandro
- Valero Gonzalo Maria Rosario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39909 , F 88, S 8, H M 708829, I/A 6 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
Empresa: TIKO ES ASSET MANAGEMENT 3 SL
Apoderado
- Valero Gonzalo Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39909 , F 88, S 8, H M 708829, I/A 6 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
Empresa: TIKO ES ASSET MANAGEMENT 2 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cros Baca Salvador
- Novella Villafuerte Vicente
- Rodriguez Diaz Ivan-alejandro
- Valero Gonzalo Maria Rosario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40408 , F 107, S 8, H M 684087, I/A 6 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
Empresa: TIKO ES ASSET MANAGEMENT 2 SL
Apoderado
- Valero Gonzalo Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40408 , F 107, S 8, H M 684087, I/A 6 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
Empresa: TIKO ES ASSET MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cros Baca Salvador
- Novella Villafuerte Vicente
- Rodriguez Diaz Ivan-alejandro
- Valero Gonzalo Maria Rosario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37894 , F 206, S 8, H M 674807, I/A 9 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
Empresa: TIKO ES ASSET MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Valero Gonzalo Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37894 , F 206, S 8, H M 674807, I/A 9 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
Empresa: TIKO ES ASSET MANAGEMENT 4 SL
Apoderado Solidario
- Cros Baca Salvador
- Novella Villafuerte Vicente
- Rodriguez Diaz Ivan-alejandro
- Valero Gonzalo Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40759 , F 47, S 8, H M 723103, I/A 3 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
VER MAS ACTOS
Información de VALERO GONZALO MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de VALERO GONZALO MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO GONZALO MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos