VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL
Informe ejecutivo de VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 37
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTARIA GRUPO EMPRESARIAL SL | Administrador Mancomunado | 11/06/2024 | |
RASER 21 SL | Administrador Mancomunado | 11/06/2024 | |
QUALITY CONFIRMATION COMPANY RASER SL | Administrador Mancomunado | 11/06/2024 | |
TECHNICAL LOGISTIC TRANSPORT SL | Administrador Mancomunado | 13/06/2022 | |
VALGIARI PARK BUILDING SL | Consejero | 30/11/2021 | |
VALGIARI PARK BUILDING SL | Consejero Delegado | 30/11/2021 | |
INDUSTRIAL PARK BUILDINGS SL | Administrador Mancomunado | 19/12/2019 | |
GRUPO INDUSTRIAL DE PROCESOS Y MONTAJES 2002 SL | Administrador Mancomunado | 16/12/2019 | |
VALGIME CORPORACION SL | Administrador Mancomunado | 23/10/2019 | |
GRUPO VALGIME SL | Administrador Mancomunado | 10/10/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL
Administrador Mancomunado
- Valero Gimenez Javier
- Valero Gimenez Margarita
- Valero Gimenez Victor Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 142131, I/A 24 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-46
Empresa: RASER 21 SL
Administrador Mancomunado
- Valero Gimenez Javier
- Valero Gimenez Margarita
- Valero Gimenez Victor Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 133279, I/A 29 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-46
Empresa: ACTARIA GRUPO EMPRESARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Valero Gimenez Javier
- Valero Gimenez Margarita
- Valero Gimenez Victor Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 197331, I/A 12 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-46
Empresa: TECHNICAL LOGISTIC TRANSPORT SL
Administrador Mancomunado
- Valero Gimenez Javier
- Valero Gimenez Margarita
- Valero Gimenez Victor Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4491, L 1803, F 124, S 8, H V 25820, I/A 18 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-46
Empresa: TECHNICAL LOGISTIC TRANSPORT SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Valero Gimenez Javier
- Valero Gimenez Margarita
- Valero Gimenez Victor Pascual
Presidente
Secretario
- Valero Gimenez Victor Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4491, L 1803, F 124, S 8, H V 25820, I/A 18 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-46
Empresa: VALGIARI PARK BUILDING SL
Consejero Delegado
- Valero Gimenez Victor Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10921, L 8199, F 22, S 8, H V 196037, I/A 4 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-46
Empresa: VALGIARI PARK BUILDING SL
Consejero
- Fayos Giner Enrique Jose
- Mellado Arteche Jose Manuel
- Valero Gimenez Javier
- Valero Gimenez Margarita
- Valero Gimenez Victor Pascual
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10921, L 8199, F 21, S 8, H V 196037, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-46
Empresa: VALGIARI PARK BUILDING SL
Administrador Solidario
- Valero Gimenez Javier
- Valero Gimenez Margarita
- Valero Gimenez Victor Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10921, L 8199, F 21, S 8, H V 196037, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-46
Empresa: VALAUTOMOCION LOGISTICS SL
Administrador Mancomunado
- Valero Gimenez Javier
- Valero Gimenez Victor Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47797 , F 217, S 8, H B 390406, I/A 15 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-08
Empresa: RHENUS AUTOMOTIVE SYSTEMS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Omeñaca Martinez Esperanza
- Rosa Esteve Nuria
- Ruiz Dominguez Miguel Angel
- Valero Gimenez Javier
- Valero Gimenez Victor Pascual
Apoderado Solidario
- Valero Gimenez Javier
- Valero Gimenez Victor Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10275, L 7556, F 17, S 8, H V 164061, I/A 17 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-46
VER MAS ACTOS
Información de VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL
Mostramos los datos de VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos