VALERO GARCIA MARIA
Informe ejecutivo de VALERO GARCIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VALERO GARCIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTINO PROPIEDADES SL | Apoderado | 29/12/2022 | |
UO DIGITAL SOLUTIONS SL | Apoderado | 17/03/2022 | |
TINA DESARROLLOS SL | Apoderado | 02/01/2020 | |
INCLALA EMPRENDIMIENTOS SL | Apoderado | 23/07/2018 | |
LIZMAD INVERSIONES SL | Apoderado | 27/12/2017 | |
CAUDADO INVERSIONES SL | Apoderado | 23/01/2017 | |
VILLALPARQUE INVERSIONES SL | Apoderado | 14/10/2016 | |
PROMOTORA CEUTI DE CONSTRUCCIONES SA | Presidente | 02/12/2014 | |
PROMOTORA CEUTI DE CONSTRUCCIONES SA | Consejero | 02/12/2014 | |
MOLINA GENCO SA | Presidente | 26/09/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VALERO GARCIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO GARCIA MARIA
Empresa: KAHIACELI INVERSIONES SL
Apoderado
- Valero Garcia Maria
- Valero Garcia Maria
- Valero Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657351, I/A 6 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: GRUPO ARES INVERSION Y GESTION SL
Administrador Unico
- Valero Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42898 , F 126, S 8, H M 758374, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: SANTINO PROPIEDADES SL
Apoderado
- Valero Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 32, S 8, H M 783146, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: SANTINO PROPIEDADES SL
Apoderado
- Valero Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44442 , F 31, S 8, H M 783146, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: UO DIGITAL SOLUTIONS SL
Apoderado
- Valero Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42881 , F 121, S 8, H M 758131, I/A 2 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Empresa: GRUPO ARES INVERSION Y GESTION SL
Administrador Unico
- Valero Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42898 , F 123, S 8, H M 758374, I/A 1 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Empresa: PROMOTORA CEUTI DE CONSTRUCCIONES SA
Consejero
- Molina Weil Fernando
- Molina Weil Luis
- Valero Garcia Maria
Presidente
- Valero Garcia Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 41, S 8, H CE 754, I/A 17 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-51
Empresa: MOLINA GENCO SA
Consejero
- Molina Weil Fernando
- Molina Weil Luis
- Valero Garcia Maria
Presidente
- Valero Garcia Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 74, S 8, H CE 752, I/A 33 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-51
Empresa: TINA DESARROLLOS SL
Apoderado
- Valero Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40049 , F 3, S 8, H M 711552, I/A 4 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: TINA DESARROLLOS SL
Apoderado
- Valero Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40049 , F 3, S 8, H M 711552, I/A 3 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-28
VER MAS ACTOS
Información de VALERO GARCIA MARIA
Mostramos los datos de VALERO GARCIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO GARCIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos