VALERO GARCIA ELENA MARIA
Informe ejecutivo de VALERO GARCIA ELENA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALERO GARCIA ELENA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXOLUM FINANCE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/04/2024 | |
EXOLUM CORPORATION SA | Apoderado | 07/07/2017 | |
EXOLUM AVIATION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2017 | |
EXOLUM AVIATION SA | Apoderado | 05/04/2017 | |
EXOLUM CORPORATION SA | Apoderado | 05/04/2017 | |
EXOLUM AVIATION SA | Apoderado | 05/09/2014 | |
EXOLUM CORPORATION SA | Apoderado | 06/08/2014 |
VINCULACIONES DE VALERO GARCIA ELENA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO GARCIA ELENA MARIA
Empresa: EXOLUM FINANCE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Valero Garcia Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46073 , F 190, S 8, H M 810804, I/A 6 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Apoderado
- Valero Garcia Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 114, S 8, H M 53046, I/A 1166 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-28
Empresa: CLH AVIACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Valero Garcia Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29085 , F 38, S 8, H M 197196, I/A 239 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Apoderado
- Valero Garcia Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 111, S 8, H M 53046, I/A 1161 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Apoderado
- Valero Garcia Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 111, S 8, H M 53046, I/A 1160 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: CLH AVIACION SA
Apoderado
- Valero Garcia Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29085 , F 36, S 8, H M 197196, I/A 234 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: CLH AVIACION SA
Apoderado
- Valero Garcia Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29085 , F 35, S 8, H M 197196, I/A 233 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: CLH AVIACION SA
Apoderado
- Valero Garcia Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29085 , F 13, S 8, H M 197196, I/A 190 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Empresa: CLH AVIACION SA
Apoderado
- Valero Garcia Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29085 , F 13, S 8, H M 197196, I/A 190 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Apoderado
- Valero Garcia Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 56, S 8, H M 53046, I/A 1067 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-28
VER MAS ACTOS
Información de VALERO GARCIA ELENA MARIA
Mostramos los datos de VALERO GARCIA ELENA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO GARCIA ELENA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos