VALERO GARCIA ALEJANDRO
Informe ejecutivo de VALERO GARCIA ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALERO GARCIA ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION Y DESARROLLO TETUAN SL | Socio Unico | 16/05/2024 | |
GESTION Y DESARROLLO TETUAN SL | Administrador Unico | 16/05/2024 | |
ESTUDIO RIVAS ARGANDA SL | Socio Unico | 18/02/2022 | |
ESTUDIO RIVAS ARGANDA SL | Administrador Unico | 18/02/2022 | |
FINANCIACIONES VALLECAS SL | Administrador Solidario | 20/05/2019 | |
CONSULTING VALLECAS SL | Administrador Solidario | 14/05/2019 |
VINCULACIONES DE VALERO GARCIA ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO GARCIA ALEJANDRO
Empresa: GESTION Y DESARROLLO TETUAN SL
Administrador Unico
- Valero Garcia Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822882, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Empresa: GESTION Y DESARROLLO TETUAN SL
Socio Único
- Valero Garcia Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822882, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Empresa: ESTUDIO RIVAS ARGANDA SL
Administrador Unico
- Valero Garcia Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43113 , F 17, S 8, H M 761849, I/A 1 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
Empresa: ESTUDIO RIVAS ARGANDA SL
Socio Único
- Valero Garcia Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43113 , F 17, S 8, H M 761849, I/A 1 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
Empresa: FINANCIACIONES VALLECAS SL
Administrador Solidario
- Valero Garcia Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35279 , F 12, S 8, H M 634222, I/A 2 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Empresa: CONSULTING VALLECAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Ochoa Gutierrez Daniel
- Sierra Pardo Javier
- Valero Garcia Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39147 , F 91, S 8, H M 695453, I/A 1 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-28
Información de VALERO GARCIA ALEJANDRO
Mostramos los datos de VALERO GARCIA ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO GARCIA ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos