VALERO DURAN JUAN JOSE
Informe ejecutivo de VALERO DURAN JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VALERO DURAN JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIAN FLAVOUR SL | Apoderado Solidario | 09/06/2011 | 04/10/2013 |
LE CHAPELET SL | Apoderado | 13/04/2004 | 14/02/2012 |
PROMOTORA PRODUCTOS ARTESANOS SL | Apoderado | 08/04/2011 |
VINCULACIONES DE VALERO DURAN JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO DURAN JUAN JOSE
Empresa: LE CHAPELET SL
Apoderado
- Valero Duran Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19890 , F 152, S 8, H M 350551, I/A 3 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Empresa: LE CHAPELET SL
Apoderado
- Valero Duran Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19890 , F 152, S 8, H M 350551, I/A 2 (13/04/2004)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Empresa: IBERIAN FLAVOUR SL
Apoderado Solidario
- Miranda Garcia Jose Joaquin
- Valero Duran Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28914 , F 108, S 8, H M 520645, I/A 2 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
Empresa: PROMOTORA PRODUCTOS ARTESANOS SL
Apoderado
- Valero Duran Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871 , F 172, S 8, H M 158282, I/A 5 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Información de VALERO DURAN JUAN JOSE
Mostramos los datos de VALERO DURAN JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO DURAN JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos