VALERA MUÑOZ MATIAS
Informe ejecutivo de VALERA MUÑOZ MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VALERA MUÑOZ MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPROTECAL SL | Administrador Mancomunado | 29/08/2011 |
VINCULACIONES DE VALERA MUÑOZ MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERA MUÑOZ MATIAS
Empresa: LA HACIENDA DEL MAR Y EL SOL SL
Liquidador Mancomunado
- Diaz Carrasco Francisco
- Moya Gonzalez Jose
- Valera Muñoz Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 41, S 8, H AL 18417, I/A 6 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-04
Empresa: LA HACIENDA DEL MAR Y EL SOL SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Diaz Carrasco Francisco
- Moya Gonzalez Jose
- Valera Muñoz Matias
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 41, S 8, H AL 18417, I/A 6 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-04
Empresa: MATIAS VALERA SL
Administrador Unico
- Valera Muñoz Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 135, S 8, H AL 22113, I/A 5 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-04
Empresa: ESTRUMOYA SL
Administrador Mancomunado
- Garrido Martinez Juan Francisco
- Valera Muñoz Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 163, S 8, H AL 39698, I/A 2 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-04
Empresa: ESTRUMOYA SL
Administrador Mancomunado
- Garrido Martinez Juan Francisco
- Valera Muñoz Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 162, S 8, H AL 39698, I/A 1 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-04
Empresa: COPROTECAL SL
Administrador Mancomunado
- Garrido Martinez Juan Francisco
- Valera Muñoz Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905 , F 46, S 8, H AL 22239, I/A 4 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-04
Información de VALERA MUÑOZ MATIAS
Mostramos los datos de VALERA MUÑOZ MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERA MUÑOZ MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos