VALERA LOPEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de VALERA LOPEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALERA LOPEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERVISION Y DIRECCION 2017 SLP | Administrador Unico | 24/03/2017 | |
TABITEC DEL MEDITERRANEO SL | Liquidador Mancomunado | 21/01/2014 | |
GESTION TECNICA DE MATERIALES SL | Administrador Mancomunado | 16/07/2010 |
VINCULACIONES DE VALERA LOPEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERA LOPEZ JOSE ANTONIO
Empresa: SUPERVISION Y DIRECCION 2017 SLP
Administrador Unico
- Valera Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4025 , F 69, S 8, H A 154447, I/A 1 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-03
Empresa: TABICEMUR SL
Administrador Unico
- Valera Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 177, S 8, H A 84334, I/A A (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-03
Empresa: TABICEMUR SL
Administrador Unico
- Valera Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 177, S 8, H A 84334, I/A 4 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-03
Empresa: TABICEMUR SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Fernandez Victor Manuel
- Torres Rodriguez Antonio
- Valera Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 177, S 8, H A 84334, I/A 4 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-03
Empresa: TABITEC DEL MEDITERRANEO SL
Liquidador Mancomunado
- Moreno Fernandez Victor Manuel
- Torres Rodriguez Antonio
- Valera Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 61, S 8, H A 96065, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-03
Empresa: TABITEC DEL MEDITERRANEO SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Fernandez Victor Manuel
- Torres Rodriguez Antonio
- Valera Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 61, S 8, H A 96065, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-03
Empresa: GESTION TECNICA DE MATERIALES SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Fernandez Victor Manuel
- Valera Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2465 , F 36, S 8, H A 66173, I/A 5 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-03
Empresa: SABAKU ENERGIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Bernad Francisca
- Valera Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 86, S 8, H A 90108, I/A 3 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-03
Información de VALERA LOPEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de VALERA LOPEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERA LOPEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos