VALENZUELA VILLALBA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de VALENZUELA VILLALBA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALENZUELA VILLALBA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YPANE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 28/10/2016 | 22/05/2023 |
CVH PRECAST SL | Administrador Unico | 17/05/2021 | 05/12/2021 |
VINCULACIONES DE VALENZUELA VILLALBA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENZUELA VILLALBA MARIA DOLORES
Empresa: YPANE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Valenzuela Villalba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35252 , F 125, S 8, H M 633812, I/A 3 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: CVH PRECAST SL
Administrador Unico
- Valenzuela Villalba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41885 , F 82, S 8, H M 741756, I/A 2 (05/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: CVH PRECAST SL
Administrador Unico
- Valenzuela Villalba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41885 , F 81, S 8, H M 741756, I/A 1 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: YPANE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Valenzuela Villalba Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35252 , F 120, S 8, H M 633812, I/A 1 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Información de VALENZUELA VILLALBA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de VALENZUELA VILLALBA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENZUELA VILLALBA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos