VALENZUELA SANTAELLA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de VALENZUELA SANTAELLA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VALENZUELA SANTAELLA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELPAT MARBELLA SL | Administrador Mancomunado | 18/01/2019 |
VINCULACIONES DE VALENZUELA SANTAELLA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENZUELA SANTAELLA JOSE LUIS
Empresa: LOS ALTOS DEL GASTOR SL
Liquidador
- Valenzuela Santaella Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829, L 2740, F 151, S 8, H MA 77921, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Empresa: LOS ALTOS DEL GASTOR SL
Administrador Unico
- Valenzuela Santaella Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829, L 2740, F 151, S 8, H MA 77921, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Empresa: LAS TERRAZAS DEL GASTOR SL
Liquidador
- Valenzuela Santaella Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829, L 2740, F 159, S 8, H MA 77922, I/A 2 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
Empresa: LAS TERRAZAS DEL GASTOR SL
Administrador Unico
- Valenzuela Santaella Jose Luis
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829, L 2740, F 159, S 8, H MA 77922, I/A 2 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
Empresa: METACENTRO CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Prieto Gonzalez Enrique
- Valenzuela Santaella Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894, L 807, F 108, S 8, H MA 26147, I/A 8 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
Empresa: METACENTRO MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Prieto Gonzalez Enrique
- Valenzuela Santaella Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163, L 1076, F 44, S 8, H MA 32727, I/A 5 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-29
Empresa: SELPAT MARBELLA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Lopez Martin
- Prieto Gonzalez Enrique
- Valenzuela Santaella Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386, L 2298, F 106, S 8, H MA 65518, I/A 4 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-29
Empresa: SELPAT MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Lopez Lopez Martin
- Prieto Gonzalez Enrique
- Valenzuela Santaella Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386, L 2298, F 106, S 8, H MA 65518, I/A 4 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-29
Empresa: METACENTRO CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Prieto Gonzalez Enrique
- Valenzuela Santaella Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894, L 807, F 107, S 8, H MA 26147, I/A 6 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-29
Información de VALENZUELA SANTAELLA JOSE LUIS
Mostramos los datos de VALENZUELA SANTAELLA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENZUELA SANTAELLA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos