VALENZUELA MORENO PEDRO MARIA
Informe ejecutivo de VALENZUELA MORENO PEDRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALENZUELA MORENO PEDRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRLANDESA DE COMPOSTAJES SL | Administrador Solidario | 03/08/2016 | 04/02/2021 |
IRLANDESA DE COMPOSTAJES SL | Administrador Unico | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
HORTOFRUTICOLA VALENZUELA SL | Administrador Solidario | 17/03/2009 | 04/11/2016 |
VINCULACIONES DE VALENZUELA MORENO PEDRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENZUELA MORENO PEDRO MARIA
Empresa: IRLANDESA DE COMPOSTAJES SL
Administrador Unico
- Valenzuela Moreno Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 3, S 8, H CO 37194, I/A 4 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-14
Empresa: IRLANDESA DE COMPOSTAJES SL
Administrador Unico
- Valenzuela Moreno Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 2, S 8, H CO 37194, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-14
Empresa: IRLANDESA DE COMPOSTAJES SL
Administrador Solidario
- Ruiz Raigon Ana Maria
- Valenzuela Moreno Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 2, S 8, H CO 37194, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-14
Empresa: HORTOFRUTICOLA VALENZUELA SLL
Administrador Solidario
- Valenzuela Moreno Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 104, S 8, H CO 28660, I/A 6 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-14
Empresa: IRLANDESA DE COMPOSTAJES SL
Administrador Solidario
- Ruiz Raigon Ana Maria
- Valenzuela Moreno Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 1, S 8, H CO 37194, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-14
Empresa: HORTOFRUTICOLA VALENZUELA SLL
Administrador Solidario
- Valenzuela Moreno Antonio
- Valenzuela Moreno Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 102, S 8, H CO 28660, I/A 2 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-14
Empresa: HORTOFRUTICOLA VALENZUELA SLL
Administrador Solidario
- Valenzuela Moreno Amador
- Valenzuela Moreno Antonio
- Valenzuela Moreno Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 101, S 8, H CO 28660, I/A 1 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-14
Información de VALENZUELA MORENO PEDRO MARIA
Mostramos los datos de VALENZUELA MORENO PEDRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENZUELA MORENO PEDRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos