VALENZUELA CHAVARRIA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de VALENZUELA CHAVARRIA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALENZUELA CHAVARRIA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROCKETCOMM DIGITAL SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
CAMPERCLUB AUTOMOTIVE SL | Administrador Unico | 19/11/2021 | |
PRINTER PLUS SL | Administrador Unico | 04/06/2021 | |
CONSTRUBAL 2006 SL | Administrador Mancomunado | 14/03/2018 | |
GLOBAL INSTABEER SL | Administrador Unico | 11/12/2015 |
VINCULACIONES DE VALENZUELA CHAVARRIA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENZUELA CHAVARRIA JOSE MANUEL
Empresa: ROCKETCOMM DIGITAL SL
Administrador Unico
- Valenzuela Chavarria Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48633 , F 66, S 8, H B 590786, I/A 1 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: CAMPERCLUB AUTOMOTIVE SL
Administrador Unico
- Valenzuela Chavarria Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48058 , F 216, S 8, H B 570991, I/A 1 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-08
Empresa: PRINTER PLUS SL
Administrador Unico
- Valenzuela Chavarria Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43396 , F 57, S 8, H B 428285, I/A 4 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Empresa: CONSTRUBAL 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Ambros Gonzalez Jordi
- Valenzuela Chavarria Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38964 , F 63, S 8, H B 333447, I/A 2 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Empresa: GLOBAL INSTABEER SL
Administrador Unico
- Valenzuela Chavarria Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43819 , F 63, S 8, H B 439196, I/A 2 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-08
Información de VALENZUELA CHAVARRIA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de VALENZUELA CHAVARRIA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENZUELA CHAVARRIA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos