VALENTIN HENRI LE CORVEC
Informe ejecutivo de VALENTIN HENRI LE CORVEC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALENTIN HENRI LE CORVEC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEO FERRO METALIX SL | Administrador Unico | 14/08/2015 |
VINCULACIONES DE VALENTIN HENRI LE CORVEC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENTIN HENRI LE CORVEC
Empresa: NEO FERRO METALIX SL
Administrador Unico
- Valentin Henri Le Corvec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 93, S 8, H GI 59005, I/A 1 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-17
Empresa: BUSSINES AND RECYCLING SL
Administrador Unico
- Valentin Henri Le Corvec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 138, S 8, H GI 50901, I/A 4 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-17
Empresa: BUSSINES AND RECYCLING SL
Administrador Unico
- Valentin Henri Le Corvec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 137, S 8, H GI 50901, I/A 1 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-17
Empresa: BUSSINES AND RECYCLING SL
Socio Único
- Valentin Henri Le Corvec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 137, S 8, H GI 50901, I/A 1 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-17
Información de VALENTIN HENRI LE CORVEC
Mostramos los datos de VALENTIN HENRI LE CORVEC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENTIN HENRI LE CORVEC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos