VALENCIANO DE ALARCON MARIA BLANCA
Informe ejecutivo de VALENCIANO DE ALARCON MARIA BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALENCIANO DE ALARCON MARIA BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESVAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 31/01/2024 | |
BALCON OBRAS Y DECORACION SL | Administrador Unico | 18/12/2023 | |
VALCAP COMERCIO Y DISTRIBUCION SL | Apoderado | 18/09/2017 |
VINCULACIONES DE VALENCIANO DE ALARCON MARIA BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENCIANO DE ALARCON MARIA BLANCA
Empresa: DESVAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Valenciano De Alarcon Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21384 , F 49, S 8, H M 380133, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Empresa: BALCON OBRAS Y DECORACION SL
Administrador Unico
- Valenciano De Alarcon Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22982 , F 118, S 8, H M 411743, I/A 5 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: VALCAP COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
Apoderado
- Capdevila Perez Luis Manuel
- Valenciano De Alarcon Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36346 , F 192, S 8, H M 653031, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Empresa: DESVAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Valenciano De Alarcon Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21384 , F 48, S 8, H M 380133, I/A 4 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-28
Empresa: BALCON OBRAS Y DECORACION SL
Administrador Unico
- Valenciano De Alarcon Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22982 , F 118, S 8, H M 411743, I/A 4 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Información de VALENCIANO DE ALARCON MARIA BLANCA
Mostramos los datos de VALENCIANO DE ALARCON MARIA BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENCIANO DE ALARCON MARIA BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos