VALENCIA MOYA PABLO
Informe ejecutivo de VALENCIA MOYA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALENCIA MOYA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE SUPERCARS GARAGE SL | Administrador Unico | 10/12/2017 | |
BIOMEDICA TRINON SL | Administrador Unico | 21/04/2016 | |
MOLINO INVERSIONES A. V. Y MOYA SL | Apoderado | 31/08/2012 | |
TITANIUM CASTELLANA SL | Administrador Unico | 13/08/2012 |
VINCULACIONES DE VALENCIA MOYA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENCIA MOYA PABLO
Empresa: MOLINO INVERSIONES AV Y MOYA SL
Administrador Solidario
- Valencia Laseca Jose Alfredo
- Valencia Moya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30835 , F 96, S 8, H M 554987, I/A 4 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-28
Empresa: MORENO VALENCIA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Valencia Moya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 58, S 8, H GR 44713, I/A 2 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-18
Empresa: DOCTORES VALENCIA SL
Administrador Unico
- Valencia Moya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36755 , F 170, S 8, H M 658558, I/A 1 (10/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-28
Empresa: BIOMEDICA TRINON SL
Administrador Unico
- Valencia Moya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17577 , F 19, S 8, H M 302231, I/A 6 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Empresa: BIOMEDICA TRINON SL
Administrador Solidario
- Cayuela Arranz Pedro
- Valencia Moya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17577 , F 19, S 8, H M 302231, I/A 6 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Empresa: BIOMEDICA TRINON SL
Administrador Solidario
- Valencia Moya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17577 , F 18, S 8, H M 302231, I/A 5 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: MORENO VALENCIA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Moreno Sanchez Oscar
- Valencia Moya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 57, S 8, H GR 44713, I/A 1 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-18
Empresa: MOLINO INVERSIONES AV Y MOYA SL
Administrador Solidario
- Valencia Laseca Jose Alfredo
- Valencia Moya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30835 , F 96, S 8, H M 554987, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Empresa: MOLINO INVERSIONES A. V. Y MOYA SL
Apoderado
- Valencia Moya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 170, S 8, H GR 22812, I/A 2 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-18
Empresa: TITANIUM CASTELLANA SL
Administrador Unico
- Valencia Moya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30192 , F 82, S 8, H M 543439, I/A 1 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Información de VALENCIA MOYA PABLO
Mostramos los datos de VALENCIA MOYA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENCIA MOYA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos