VALENCIA BRAVO JORGE ARMANDO
Informe ejecutivo de VALENCIA BRAVO JORGE ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALENCIA BRAVO JORGE ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FANATIKO FESH SL | Administrador Solidario | 02/07/2024 | |
BUSINESS TRIANGULO SL | Administrador Unico | 08/05/2024 | |
BUSINESS TRIANGULO SL | Socio Unico | 08/05/2024 | |
MANULBI ALBACETE 2021 SL | Administrador Unico | 01/12/2022 | |
LICEO ALBACETE SL | Administrador Unico | 25/11/2019 | |
JUNIALBA MANCHEGA 2014 SL | Administrador Mancomunado | 01/08/2019 |
VINCULACIONES DE VALENCIA BRAVO JORGE ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENCIA BRAVO JORGE ARMANDO
Empresa: FANATIKO FESH SL
Administrador Solidario
- Martinez Navarro Wenceslao
- Valencia Bravo Jorge Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 30822, I/A 1 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-02
Empresa: BUSINESS TRIANGULO SL
Administrador Unico
- Valencia Bravo Jorge Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1068, L 832, F 5, S 8, H AB 30201, I/A 2 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-02
Empresa: BUSINESS TRIANGULO SL
Socio Único
- Valencia Bravo Jorge Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1068, L 832, F 5, S 8, H AB 30201, I/A 2 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-02
Administrador Mancomunado
- Mitchell Jr James- Oliver
- Valencia Bravo Jorge Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010, L 774, F 46, S 8, H AB 26000, I/A 6 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-02
Empresa: MANULBI ALBACETE 2021 SL
Administrador Unico
- Valencia Bravo Jorge Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 214, S 8, H AB 28557, I/A 2 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-02
Administrador Mancomunado
- Mitchell Jr James- Oliver
- Valencia Bravo Jorge Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010, L 774, F 46, S 8, H AB 26000, I/A 5 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-02
Empresa: VALENCIA DOMINGUEZ SL
Administrador Unico
- Valencia Bravo Jorge Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 764, F 92, S 8, H AB 27146, I/A 3 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-02
Empresa: LICEO ALBACETE SL
Socio Único
- Valencia Bravo Jorge Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983, L 747, F 26, S 8, H AB 26131, I/A 6 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-02
Empresa: LICEO ALBACETE SL
Administrador Unico
- Valencia Bravo Jorge Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983, L 747, F 26, S 8, H AB 26131, I/A 5 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-02
Empresa: JUNIALBA MANCHEGA 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Lorenzo Carretero Emilio
- Martinez Toledo Alberto
- Valencia Bravo Jorge Armando
- Yepes Nuñez Ronaldo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000, L 764, F 160, S 8, H AB 24446, I/A 6 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-02
VER MAS ACTOS
Información de VALENCIA BRAVO JORGE ARMANDO
Mostramos los datos de VALENCIA BRAVO JORGE ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENCIA BRAVO JORGE ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos