VALENCIA ALAZORZA RAMON
Informe ejecutivo de VALENCIA ALAZORZA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE VALENCIA ALAZORZA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEOVAL SL | Administrador Solidario | 17/06/2019 | |
LEVAUTO SL | Administrador Solidario | 04/06/2019 | |
REPUESTOS VALENCIA SL | Administrador Unico | 03/06/2019 | |
REPUESTOS VALENCIA SL | Liquidador Unico | 03/06/2019 | 03/06/2019 |
LEVA CARS SL | Administrador Solidario | 14/11/2014 | |
HUERTA RUEDA AGROINVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 21/06/2011 | |
INVERSIONES PUERTO VARAS SL | Administrador Mancomunado | 14/01/2011 | |
INVERSIONES PUERTO VARAS SL | Liquidador Mancomunado | 14/01/2011 | 14/01/2011 |
INVERSIONES THABO SL | Administrador Solidario | 07/12/2010 |
VINCULACIONES DE VALENCIA ALAZORZA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENCIA ALAZORZA RAMON
Empresa: LEOVAL SL
Administrador Solidario
- Valencia Alazorza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 112, S 8, H CR 1109, I/A 5 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-13
Empresa: LEVAUTO SL
Administrador Solidario
- Valencia Alazorza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 27, S 8, H CR 2120, I/A 10 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-13
Empresa: REPUESTOS VALENCIA SL
Liquidador Unico
- Valencia Alazorza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 119, S 8, H CR 2057, I/A 3 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-13
Empresa: REPUESTOS VALENCIA SL
Administrador Unico
- Valencia Alazorza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 119, S 8, H CR 2057, I/A 3 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-13
Empresa: LEVA CARS SL
Administrador Solidario
- Leon Egido Fernando Mariano
- Valencia Alazorza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 345 , F 94, S 8, H CR 2060, I/A 5 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-13
Administrador Solidario
- Vacas Ocaña Jose Luis
- Valencia Alazorza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 191, S 8, H CR 16791, I/A 2 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-13
Empresa: INVERSIONES PUERTO VARAS SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Delgado Ignacio
- Valencia Alazorza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 171, S 8, H CR 12806, I/A 2 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-13
Empresa: INVERSIONES PUERTO VARAS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Delgado Ignacio
- Valencia Alazorza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 171, S 8, H CR 12806, I/A 2 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-13
Empresa: INVERSIONES THABO SL
Administrador Solidario
- Leon Egido Fernando Mariano
- Valencia Alazorza Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 119, S 8, H CR 12436, I/A 4 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-13
Información de VALENCIA ALAZORZA RAMON
Mostramos los datos de VALENCIA ALAZORZA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENCIA ALAZORZA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos