VALDIVIESO GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de VALDIVIESO GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALDIVIESO GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTIMA IMPORT SL | Administrador Solidario | 29/12/2023 | |
DIGISTRATEGY SL | REPR.143 RRM | 18/02/2021 | |
FOTIMA IMPORT SL | Administrador Solidario | 21/02/2013 |
VINCULACIONES DE VALDIVIESO GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDIVIESO GARCIA ANTONIO
Empresa: FOTIMA IMPORT SLL
Administrador Solidario
- Giralt Belmonte Jordi
- Valdivieso Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43618 , F 145, S 8, H B 433758, I/A 5 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: DIGISTRATEGY SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Valdivieso Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39413 , F 19, S 8, H B 344556, I/A 2 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-08
Empresa: FOTIMA IMPORT SLL
Administrador Solidario
- De Antonio Garcia David
- Giralt Belmonte Jorge
- Mato Huelves Vicente
- Valdivieso Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43618 , F 140, S 8, H B 433758, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Información de VALDIVIESO GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de VALDIVIESO GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDIVIESO GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos