VALDIVIESO BANZO ANGEL
Informe ejecutivo de VALDIVIESO BANZO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALDIVIESO BANZO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONCOALOPEX SL | Socio Unico | 23/08/2024 | |
CICLAMEN BLACK SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 01/02/2022 | |
ONCOALOPEX SL | Administrador Unico | 19/06/2019 |
VINCULACIONES DE VALDIVIESO BANZO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDIVIESO BANZO ANGEL
Empresa: ONCOALOPEX SL
Socio Único
- Valdivieso Banzo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 643318, I/A 3 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: CICLAMEN BLACK SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Valdivieso Banzo Angel
- Valdivieso Banzo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43018 , F 130, S 8, H M 760349, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: ONCOALOPEX SL
Administrador Unico
- Valdivieso Banzo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35804 , F 21, S 8, H M 643318, I/A 2 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Empresa: ONCOALOPEX SL
Administrador Solidario
- Rey Rodriguez Mariana Florencia
- Valdivieso Banzo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35804 , F 21, S 8, H M 643318, I/A 2 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Empresa: ONCOALOPEX SL
Administrador Solidario
- Rey Rodriguez Mariana Florencia
- Valdivieso Banzo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35804 , F 20, S 8, H M 643318, I/A 1 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Información de VALDIVIESO BANZO ANGEL
Mostramos los datos de VALDIVIESO BANZO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDIVIESO BANZO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos