VALDIVIESO AGUILERA ANTONIO
Informe ejecutivo de VALDIVIESO AGUILERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VALDIVIESO AGUILERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPER CASH GARRUCHA SL | Administrador Unico | 02/02/2022 | |
ARTESANIA ORTEGA SL | Administrador Unico | 23/05/2014 | |
ANTONIO VALDIVIESO SL | Socio Unico | 23/01/2012 | |
ANTONIO VALDIVIESO SL | Administrador Unico | 23/01/2012 |
VINCULACIONES DE VALDIVIESO AGUILERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDIVIESO AGUILERA ANTONIO
Empresa: SUPERMERCADOS PAREJO AGUILERA SL
Administrador Unico
- Valdivieso Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 39434, I/A 3 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-04
Empresa: SUPER CASH GARRUCHA SL
Administrador Unico
- Valdivieso Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 87, S 8, H AL 59971, I/A 1 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-04
Consejero
- Valdivieso Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 131, S 8, H AL 12648, I/A 14 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-04
Empresa: SUPERMERCADOS LACHAN SL
Administrador Unico
- Valdivieso Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 168, S 8, H AL 39436, I/A 3 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-04
Empresa: ARTESANIA ORTEGA SLL
Administrador Unico
- Valdivieso Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 487 , F 162, S 8, H AL 12595, I/A 2 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-04
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 130, S 8, H AL 12648, I/A 12 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-04
Empresa: SUPERMERCADOS LACHAN SL
Administrador Unico
- Valdivieso Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 166, S 8, H AL 39436, I/A 1 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-04
Empresa: SUPERMERCADOS PAREJO AGUILERA SL
Administrador Unico
- Valdivieso Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 157, S 8, H AL 39434, I/A 1 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-04
Empresa: ANTONIO VALDIVIESO SL
Administrador Unico
- Valdivieso Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 70, S 8, H AL 38996, I/A 1 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-04
Empresa: ANTONIO VALDIVIESO SL
Socio Único
- Valdivieso Aguilera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 70, S 8, H AL 38996, I/A 1 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-04
Información de VALDIVIESO AGUILERA ANTONIO
Mostramos los datos de VALDIVIESO AGUILERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDIVIESO AGUILERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos