VALDIVIA SANTIAGO MANUEL
Informe ejecutivo de VALDIVIA SANTIAGO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VALDIVIA SANTIAGO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBO MEDIA SL | Consejero | 28/09/2010 | 04/10/2016 |
GRUPO GLOBO MEDIA SA | Consejero | 08/08/2012 | 28/06/2016 |
MEDIAPRO INTERNACIONAL SL | Consejero | 26/05/2016 | |
IMAGINA INTERNATIONAL SALES SL | Consejero | 20/05/2016 |
VINCULACIONES DE VALDIVIA SANTIAGO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDIVIA SANTIAGO MANUEL
Empresa: GLOBO MEDIA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30717 , F 73, S 8, H M 116770, I/A 50 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Empresa: GRUPO GLOBO MEDIA SA
Consejero
- Aragon Alvarez Emilio
- Ecija Bernal Daniel Arturo
- Garcia-arquimbau Ayuso Federico
- JMC 2000 SL
- M G V H 2000 SL
- Valdivia Santiago Manuel
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34853 , F 99, S 8, H M 194887, I/A 57 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-28
Empresa: IMAGINA CONTENIDOS AUDIOVISUALES SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 20, S 8, H M 253872, I/A 39 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Empresa: IMAGINA INTERNATIONAL SALES SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23943 , F 22, S 8, H M 429938, I/A 7 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Empresa: GLOBO MEDIA SA
Consejero
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30717 , F 71, S 8, H M 116770, I/A 48 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Empresa: GRUPO GLOBO MEDIA SA
Consejero
- Aragon Alvarez Emilio
- Ecija Bernal Daniel Arturo
- Garcia-arquimbau Ayuso Federico
- JMC 2000 SL
- M G V H 2000 SL
- Valdivia Santiago Manuel
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23667 , F 119, S 8, H M 194887, I/A 50 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Empresa: GLOBO MEDIA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15263 , F 64, S 8, H M 116770, I/A 43 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-28
Información de VALDIVIA SANTIAGO MANUEL
Mostramos los datos de VALDIVIA SANTIAGO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDIVIA SANTIAGO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos