VALDES SOLIS VICTOR
Informe ejecutivo de VALDES SOLIS VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALDES SOLIS VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAS DEL PORT SA | Secretario | 23/06/2011 | |
BRAS DEL PORT SA | Consejero | 23/06/2011 | |
POLASAL SA | Secretario | 23/06/2011 | |
POLASAL SA | Consejero | 23/06/2011 |
VINCULACIONES DE VALDES SOLIS VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDES SOLIS VICTOR
Empresa: BRAS DEL PORT SA
Consejero
- Cuervo Arango De Cachavera Miguel
- Cuervo-arango Pire Pablo
- Valdes Solis Victor
Secretario
- Valdes Solis Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321 , F 52, S 8, H A 20039, I/A 35 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-03
Empresa: POLASAL SA
Consejero
- Cuervo Arango De Cachavera Miguel
- Cuervo-arango Pire Pablo
- Valdes Solis Victor
Secretario
- Valdes Solis Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3502 , F 52, S 8, H A 21332, I/A 24 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-03
Empresa: POLASAL SA
Consejero
- Cuervo Arango De Cachavera Miguel
- Cuervo-arango Pire Pablo
- Valdes Solis Victor
Secretario
- Valdes Solis Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3502 , F 52, S 8, H A 21332, I/A 22 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-03
Empresa: BRAS DEL PORT SA
Consejero
- Cuervo Arango De Cachavera Miguel
- Cuervo-arango Pire Pablo
- Valdes Solis Victor
Secretario
- Valdes Solis Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 48, S 8, H A 20039, I/A 31 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-03
Empresa: POLASAL SA
Consejero
- Cuervo Arango De Cachavera Miguel
- Cuervo-arango Pire Pablo
- Valdes Solis Victor
Secretario
- Valdes Solis Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3502 , F 51, S 8, H A 21332, I/A 19 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-03
Empresa: BRAS DEL PORT SA
Consejero
- Cuervo Arango De Cachavera Miguel
- Cuervo-arango Pire Pablo
- Valdes Solis Victor
Secretario
- Valdes Solis Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 48, S 8, H A 20039, I/A 28 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-03
Empresa: POLASAL SA
Consejero
- Cuervo Arango De Cachavera Miguel
- Valdes Solis Victor
Secretario
- Valdes Solis Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3502 , F 51, S 8, H A 21332, I/A 17 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-03
Empresa: BRAS DEL PORT SA
Consejero
- Cuervo Arango De Cachavera Miguel
- Valdes Solis Victor
Secretario
- Valdes Solis Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 47, S 8, H A 20039, I/A 24 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-03
Información de VALDES SOLIS VICTOR
Mostramos los datos de VALDES SOLIS VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDES SOLIS VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos