VALDES MINGUEZ MARIA SONSOLES
Informe ejecutivo de VALDES MINGUEZ MARIA SONSOLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALDES MINGUEZ MARIA SONSOLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2016 | 23/10/2018 |
POPULAR DE FACTORING SA EFC | Apoderado Mancomunado | 28/09/2015 | 24/10/2016 |
VINCULACIONES DE VALDES MINGUEZ MARIA SONSOLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDES MINGUEZ MARIA SONSOLES
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calle Becerro Veronica
- Cariñena Samit Miguel
- Cobo Municio Lorena
- Fernandez Esteban Sergio
- Galindo Colomo Margarita
- Garcia Velasco Irene
- Jimenez Lopez Vanesa
- Juarez Muñoz David
- Llorente Almarza Alberto
- Lorca Rico Juan-alberto
- Martinez Rivas Maria-de-las-mercedes
- Obiol Saiz Ivan
- Pleguezuelos Garrido Maria-alexandra
- Porras Peñuelo Esther
- Portillo Martin Ana
- Rivallo Nieto Maria Teresa
- Sanchez Cidoncha Esther
- Valdes Minguez Maria Sonsoles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 203, S 8, H M 2715, I/A 2791 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Empresa: POPULAR DE FACTORING SA EFC
Apoderado Mancomunado
- Portillo Martin Ana
- Valdes Minguez Maria Sonsoles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28869 , F 105, S 8, H M 201461, I/A 116 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-28
Información de VALDES MINGUEZ MARIA SONSOLES
Mostramos los datos de VALDES MINGUEZ MARIA SONSOLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDES MINGUEZ MARIA SONSOLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos