VALDERAS OSETE BEGOÑA
Informe ejecutivo de VALDERAS OSETE BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALDERAS OSETE BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DEL SUR SCC | Apoderado Solidario | 18/12/2020 | |
CAJA RURAL DEL SUR SCC | Apoderado Solidario | 10/12/2020 | |
CAJA RURAL DEL SUR SCC | Apoderado Solidario | 09/11/2017 | |
RGA 22 FP | Miem.Com.Ctr | 09/03/2017 |
VINCULACIONES DE VALDERAS OSETE BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDERAS OSETE BEGOÑA
Empresa: CAJA RURAL DEL SUR SCC
Apoderado Solidario
- Jaraiz Amor Jose Luis
- Lanzarote Fernandez Francisco Jose
- Valderas Osete Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6776 , F 30, S 8, H SE 43895, I/A 324 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-41
Empresa: CAJA RURAL DEL SUR SCC
Apoderado Solidario
- Jaraiz Amor Jose Luis
- Lanzarote Fernandez Francisco Jose
- Valderas Osete Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6776 , F 29, S 8, H SE 43895, I/A 321 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-41
Empresa: CAJA RURAL DEL SUR SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Padilla Maria Del Patrocinio
- Alvarez Padilla Maria Patrocinio
- Cano Castilla Beatriz
- Cano Castilla Beatriz Macarena
- Gonzalez Ponce Placido
- Gonzalez Ponce Placido
- Jaraiz Amor Jose Luis
- Jimenez Marquez Lorenzo
- Jimenez Marquez Lorenzo
- Lagares Medina Jose Carlos
- Lanzarote Fernandez Francisco Jose
- Lanzarote Fernandez Francisco Jose
- Rodriguez Mejias Eduardo
- Sanchez Barrero Jose Antonio
- Sanchez Barrero Jose Antonio
- Talamante Ortiz Jesus Antonio
- Talamante Ortiz Jesus Antonio
- Tellez Vazquez Guillermo- Victor
- Tellez Vazquez Guillermo- Victor
- Vazquez Fernandez Francisco
Apoderado
- Talero Jimenez Juan Manuel
- Valderas Osete Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 95, S 8, H SE 43895, I/A 274 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-41
Empresa: CAJA RURAL DEL SUR SCC
Apoderado Solidario
- Jaraiz Amor Jose Luis
- Valderas Osete Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 92, S 8, H SE 43895, I/A 270 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-41
Empresa: RGA 22 FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26183 , F 49, S 8, H M 471877, I/A 13 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Información de VALDERAS OSETE BEGOÑA
Mostramos los datos de VALDERAS OSETE BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDERAS OSETE BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos