VALDENEBRO ANSALDO IGNACIO
Informe ejecutivo de VALDENEBRO ANSALDO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALDENEBRO ANSALDO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO MADRE TIERRA SL | Secretario | 13/12/2016 | |
GRUPO MADRE TIERRA SL | Consejero | 17/06/2016 | |
SANBERS RESTAURADORES SL | Administrador Unico | 24/09/2015 |
VINCULACIONES DE VALDENEBRO ANSALDO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDENEBRO ANSALDO IGNACIO
Empresa: GRUPO MADRE TIERRA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
- Valdenebro Ansaldo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 29, S 8, H M 625712, I/A 2 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: GRUPO MADRE TIERRA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Acebo Gasset Juan
- Lapique Alonso Damaso Cristobal
- Lopez Charlo Ignacio
- Valdenebro Ansaldo Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34788 , F 27, S 8, H M 625712, I/A 1 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Empresa: SANBERS RESTAURADORES SL
Administrador Unico
- Valdenebro Ansaldo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4807 , F 184, S 8, H SE 76745, I/A 6 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-41
Empresa: SANBERS RESTAURADORES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Candau Alvaro
- Valdenebro Ansaldo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4807 , F 184, S 8, H SE 76745, I/A 6 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-41
Empresa: SANBERS RESTAURADORES SL
Administrador Solidario
- Valdenebro Ansaldo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4807 , F 184, S 8, H SE 76745, I/A 5 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-41
Empresa: CLUB BERLIN 2010 SL
Liquidador Solidario
- Moreno Candau Borja
- Valdenebro Ansaldo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5309 , F 62, S 8, H SE 87946, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-41
Empresa: CLUB BERLIN 2010 SL
Administrador Solidario
- Moreno Candau Borja
- Valdenebro Ansaldo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5309 , F 62, S 8, H SE 87946, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-41
Empresa: TACO DE POLLO SL
Liquidador Solidario
- Moreno Candau Borja
- Valdenebro Ansaldo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 3, S 8, H SE 82188, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-41
Empresa: TACO DE POLLO SL
Administrador Solidario
- Moreno Candau Borja
- Valdenebro Ansaldo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 3, S 8, H SE 82188, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-41
Empresa: CLUB BERLIN 2010 SL
Administrador Solidario
- Moreno Candau Borja
- Valdenebro Ansaldo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5309 , F 60, S 8, H SE 87946, I/A 1 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-41
VER MAS ACTOS
Información de VALDENEBRO ANSALDO IGNACIO
Mostramos los datos de VALDENEBRO ANSALDO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDENEBRO ANSALDO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos